福建省南平市现任市委领导有:
市委书记:袁超洪
袁超洪,男,汉族,1970年6月出生,福建上杭人,1992年7月参加工作,1999年3月加入中国共产党,大学学历,公共管理硕士。 现任福建省南平市委书记,南平军分区党委第一书记。
市委副书记、市长:林建
林建,男,汉族,1970年11月生,福建福州人,1990年12月加入中国共产党,1992年7月参加工作,在职研究生学历,管理学硕士。现任福建省南平市委副书记,市人民政府党组书记、市长。
党委副书记、统战部部长:陈善平
陈善平,男,汉族,1968年12月出生,福建柘荣人,中共党员,中央党校研究生学历。现任福建省南平市委副书记、统战部部长。
市委常委、副市长:张朝阳
张朝阳,男,汉族,1974年5月出生,福建晋江人,1993年8月参加工作,1996年8月加入中国共产党,研究生学历、工商管理硕士、公共管理硕士。现任福建省南平市委常委,市政府副市长、党组副书记。
市委常委、政法委书记:钟文龙
钟文龙,男,汉族,福建武平人,1967年10月出生,1987年8月参加工作,1990年5月加入中国共产党,中央党校研究生学历。现任福建省南平市市委常委、政法委书记。
市委常委、纪委书记,市监委主任:潘冬英
潘冬英,女,汉族,1975年10月出生,福建莆田人,1998年8月参加工作,1998年1月入党,厦门大学科学社会主义与国际共产主义运动专业毕业,法学硕士学位。现任福建省南平市委常委、市纪委书记,市监委主任。
市委常委、组织部部长:张翼翔
张翼翔,男,福建晋江人,1967年10月出生,中共党员,大学学历。现任福建省南平市委常委、组织部部长、南平市行政学院院长(兼任)。
市委常委、秘书长:邱建彬
邱建彬,男,福建建瓯人,1975年5月出生,中共党员,省委党校研究生学历。现任福建省南平市委常委、秘书长、市直机关工委书记。
市委常委、武夷山市委书记:杨青建
杨青建,男,福建邵武人,1968年1月出生,中共党员,省委党校研究生学历。现任福建省南平市委常委、武夷山市委书记。
市委常委、军分区司令员:王铁兵
王铁兵,男,汉族,中共党员,大校军衔。现任福建省南平市委常委、南平军分区司令员。
市委常委、宣传部部长:李琦
李琦,男,中共党员。现任福建省南平市委常委、宣传部部长。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.